Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henrik Vidtfeldt Larsen | 26.09.1975 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Vidtfeldt Larsen | 26.09.1975 | 01.09.2006 | direktion |
John Allan Sinding | 26.09.1975 | 16.08.1996 | direktion |
Lisi Laura Bjørnsen | 26.09.1975 | 14.04.1989 | direktion |