Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Direktion | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1990-01-18 fjernes Navne: MOGENS RASMUSSEN, KVÆRKEBY ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Kværkebyvej 35, 4100 Ringsted (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-08 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-08 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-08 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-05 fjernes Direktion: Mogens Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-05 fjernes Revisor: Regnskabschef Niels Arne Søbæk Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 130.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er tømrermestervirksomhed med handel, udleje og finansiering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-20 tilføjes Vedtægter: 1985-06-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kværkebyvej 35, 4100 Ringsted (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-06-30 tilføjes Direktion: Mogens Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-06-30 tilføjes Navne: MOGENS RASMUSSEN, KVÆRKEBY ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-06-30 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-06-30 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-06-30 tilføjes Revisor: Regnskabschef Niels Arne Søbæk Nielsen, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)