Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Virksomhedsform | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1994-04-08 fjernes Navne: LANGEMOSEN, FARUM A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-02 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-02 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Rørmosevej 12, 3520 Farum (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-02 fjernes Bestyrelse: Bent Lindorf Andreasen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-02 fjernes Direktion: Svend Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-02 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-02 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-02 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-23 fjernes Revisor: Arne Stahlfest (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-13 tilføjes Navne: LANGEMOSEN, FARUM A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-12 fjernes Navne: RYTTERHUSET, FARUM A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, salg og opførelse af faste e- jendomme (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-10 tilføjes Vedtægter: 1992-09-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-27 fjernes Revisor: Arne Stahlfest (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rørmosevej 12, 3520 Farum (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-10-03 tilføjes Bestyrelse: Bent Lindorf Andreasen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-10-03 tilføjes Direktion: Svend Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-10-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-10-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-10-03 tilføjes Navne: RYTTERHUSET, FARUM A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-10-03 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-10-03 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-10-03 tilføjes Revisor: Arne Stahlfest, Arne Stahlfest (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-10-03 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-10-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)