Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Rene Jeppesen | 07.06.2016 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bente Jeppesen | 15.05.1975 | 07.06.2016 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jannie Højgaard | 30.03.2011 | 07.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
Rene Jeppesen | 30.03.2011 | 07.06.2016 | formand |
Jan Jeppesen | 29.05.2001 | 30.03.2011 | bestyrelsesmedlem |
Bente Jeppesen | 15.05.1975 | 07.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
Jannie Højgaard | 15.05.1975 | 29.05.2001 | formand |