Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1993-12-06 fjernes Navne: ASTA LARSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 51, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-22 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-13 fjernes Bestyrelse: Grethe Elisabeth Simonsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-13 fjernes Direktion: Else Marie Samsing (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og investering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-18 tilføjes Vedtægter: 1984-04-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 51, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-05-28 tilføjes Bestyrelse: Grethe Elisabeth Simonsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-05-28 tilføjes Direktion: Else Marie Samsing (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-05-28 tilføjes Navne: ASTA LARSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-05-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-05-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-05-28 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-05-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-05-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)