Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1994-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-10-19)
Den 1994-07-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-10-19)
Den 1994-07-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 4, 3., 1456 København K (offentliggjort 2016-10-19)
Den 1994-07-06 fjernes Hovedbranche: Avistrykkerier (offentliggjort 2016-10-19)
Den 1994-07-06 fjernes Navne: QRS 24 A/S (offentliggjort 2016-10-19)
Den 1994-07-06 fjernes Omlægningsperiode slut: 1993-03-31 (offentliggjort 2016-10-19)
Den 1994-07-06 fjernes Omlægningsperiode start: 1992-05-01 (offentliggjort 2016-10-19)
Den 1994-07-06 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2016-10-19)
Den 1994-07-06 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2016-10-19)
Den 1994-07-06 fjernes Revisor: K-1998 ApS (offentliggjort 2016-04-19)
Den 1994-07-06 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-10-19)
Den 1994-06-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-02 fjernes Bestyrelse: Bengt Hubertus Harboe-Schmidt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 1994-06-02 fjernes Direktion: Dimitre Vassilev Popov (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 1993-12-22 fjernes Bestyrelse: Bjørn Stiedl (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-22 fjernes Direktion: Peter Reimesch Koefoed (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-15 fjernes Revisor: BONITA FRUGT OG BLOMSTER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2016-10-19)
Den 1993-09-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene (offentliggjort 2016-04-19)
Den 1993-09-15 tilføjes Vedtægter: 1993-09-15 (offentliggjort 2016-10-19)
Den 1993-04-20 tilføjes Bestyrelse: Peter Reimesch Koefoed (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-20 fjernes Bestyrelse: Tine Kyster Ørbekker (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-20 tilføjes Direktion: Peter Reimesch Koefoed (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-20 fjernes Direktion: Bjørn Stiedl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-20 tilføjes Revisor: BONITA FRUGT OG BLOMSTER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-20 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-04 tilføjes Navne: QRS 24 A/S (offentliggjort 2016-10-19)
Den 1993-02-03 fjernes Navne: LOKA-TRYK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-02-03 fjernes Bestyrelse: Tage Kjær (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-03 fjernes Direktion: Tage Kjær (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-03 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1993-03-31 (offentliggjort 2016-10-19)
Den 1992-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1992-05-01 (offentliggjort 2016-10-19)
Den 1988-09-07 fjernes Bestyrelse: Jan Lodal (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-07 fjernes Direktion: Jørgen Borup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-07 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-31 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2016-10-19)
Den 1988-08-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-10-19)
Den 1988-03-29 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-17 fjernes Bestyrelse: Ole Mortensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-17 fjernes Revisor: Ri, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-08-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 4, 3., 1456 København K (offentliggjort 2016-10-19)
Den 1975-08-27 tilføjes Bestyrelse: Ole Mortensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-08-27 tilføjes Direktion: Jørgen Borup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-08-27 tilføjes Hovedbranche: Avistrykkerier (offentliggjort 2016-10-19)
Den 1975-08-27 tilføjes Navne: LOKA-TRYK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1975-08-27 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2016-10-19)
Den 1975-08-27 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2016-10-19)
Den 1975-08-27 tilføjes Revisor: Ri, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, ERNST & YOUNG Danmark A/S, PricewaterhouseCoopers, ERNST & YOUNG Danmark A/S, K-1998 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-08-27 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-10-19)
Den 1975-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)