Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Robert Preben Sørensen | 15.07.1975 | 09.03.1994 | direktion |
Torben Helmuth Petersen | 15.07.1975 | 09.03.1994 | direktion |
Esben Visti Sønderstrup | 15.07.1975 | 25.11.1993 | direktion |
Bjarne Lading Rasmussen | 15.07.1975 | 25.11.1993 | direktion |
Harris Wiid Bøgedal | 15.07.1975 | 14.07.1988 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Robert Preben Sørensen | 15.07.1975 | 09.03.1994 | bestyrelse |
Hans Peter Terpager | 15.07.1975 | 09.03.1994 | bestyrelse |
Torben Helmuth Petersen | 15.07.1975 | 09.03.1994 | bestyrelse |
John Lindy Sørensen | 15.07.1975 | 09.03.1994 | bestyrelse |
Per Jørgensen | 15.07.1975 | 09.03.1994 | bestyrelse |
Steen Rasborg | 15.07.1975 | 09.03.1994 | bestyrelse |
Mogens Halbye | 15.07.1975 | 05.10.1993 | bestyrelse |
Robert Preben Sørensen | 15.07.1975 | 29.11.1991 | bestyrelse |
Erik Landert | 15.07.1975 | 14.07.1988 | bestyrelse |