Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Bestyrelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Direktion | Reelle ejere | ||||
Hovedbranche | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 1975-05-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PROGRESSIVE INVESTMENTS K/S. (offentliggjort 1999-10-16)
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-04 tilføjes Legale ejere: Boet efter Karl-Otto Bøgh-Kristensen (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-01-03 fjernes Legale ejere: Karl-Otto Bøgh-Kristensen (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2022-07-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-08 tilføjes Bestyrelse: Arne Gerhard Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-08-04)
Den 2021-07-08 fjernes Bestyrelse: Karl-Otto Bøgh-Kristensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2020-11-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 38, 1., 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2020-11-20 tilføjes Kontaktoplysninger: mkl@sindingco.dk (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2020-11-19 fjernes Kontaktoplysninger: tik@sadm.dk (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 38, 1., 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2020-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 38, 1., 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2019-04-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 38, 1., 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2018-11-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 38, 1., 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2018-08-15 tilføjes Direktion: Per Junker-Poulsen (direktør) (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-08-14 fjernes Direktion: Jens Vestergaard (direktør) (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-08-14 fjernes Bestyrelse: Arne Gerhard Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-05-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 38, 1., 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2015-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-12-17 tilføjes Kontaktoplysninger: tik@sadm.dk (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2015-12-16 fjernes Kontaktoplysninger: tik@colliers.dk (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-12-17 fjernes Bestyrelse: Gunnar Kristensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-11-30 tilføjes Bestyrelse: Arne Gerhard Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2015-11-30 fjernes Bestyrelse: Jens Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-11-30 tilføjes Direktion: Jens Vestergaard (direktør) (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2015-11-30 fjernes Direktion: Jens Nielsen (direktør) (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-11-30 tilføjes Legale ejere: Niels Christian Schouboe Bech, Jens Vestergaard (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2015-11-30 tilføjes Reelle ejere: Niels Christian Schouboe Bech, Jens Vestergaard (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2014-03-19 tilføjes Legale ejere: Karl-Otto Bøgh-Kristensen (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2014-03-19 tilføjes Reelle ejere: Karl-Otto Bøgh-Kristensen (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2011-02-21 tilføjes Kontaktoplysninger: tik@colliers.dk (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2010-09-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2010-09-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Åboulevarden 22, 5., 8000 Århus C (offentliggjort 2007-01-02)
Den 2010-01-01 tilføjes Bestyrelse: Gunnar Kristensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-09-30 fjernes Bestyrelse: Mogens Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er - eventuelt som komplementar i et kommanditselskab - drift af og handel med enhver form for fast ejendom, handel med og investering i værdi- papirer samt enhver anden form for national og inter- national handel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-30 tilføjes Vedtægter: 2007-03-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-30 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åboulevarden 22, 5., 8000 Århus C (offentliggjort 2007-01-02)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Åboulevarden 22, 5., 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-02-21 fjernes Bestyrelse: Egon Bern-Gruber Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-11-08 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-14 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-05-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åboulevarden 22, 5., 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-05-06 tilføjes Bestyrelse: Egon Bern-Gruber Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1975-05-06 tilføjes Direktion: Jens Nielsen (direktør) (offentliggjort 2015-12-16)
Den 1975-05-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-05-06 tilføjes Navne: PROGRESSIVE INVESTMENTS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-05-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-05-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-05-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-05-06 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-05-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-05-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)