Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2004-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bygvænget 28, 7500 Holstebro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med ure og optik (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-31 fjernes Navne: O.K. URE HOLSTEBRO ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-31 fjernes Omlægningsperiode slut: 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 fjernes Omlægningsperiode start: 1995-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 fjernes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-07 fjernes Direktion: Ole Krogh Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bygvænget 28, 7500 Holstebro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Sportsvej 3, 7500 Holstebro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-31 tilføjes Navne: O.K. URE HOLSTEBRO ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-30 fjernes Navne: O.K. URE. HOLSTEBRO ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-31 tilføjes Vedtægter: 2002-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-12-10 tilføjes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-10 fjernes Revisor: Reg. revisor Jens Kristian Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-01-08 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1995-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-27 fjernes Direktion: Oscar Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sportsvej 3, 7500 Holstebro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-06-14 tilføjes Direktion: Oscar Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-06-14 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med ure og optik (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-06-14 tilføjes Navne: O.K. URE. HOLSTEBRO ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-06-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-06-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-06-14 tilføjes Revisor: Reg. revisor Jens Kristian Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-06-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-06-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)