Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Steen Bertelsen | 27.05.1974 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tage Bertelsen | 27.05.1974 | 02.11.1989 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michala Sander Bertelsen | 25.11.2014 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Bertelsen | 25.11.2014 | bestyrelsesmedlem |
Steen Bertelsen | 27.05.1974 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Monberg | 27.05.1974 | 25.11.2014 | bestyrelsesmedlem |
Kim Jørgensen | 27.05.1974 | 25.11.2014 | bestyrelsesmedlem |
Jan Holzmann Rasmussen | 27.05.1974 | 20.11.1990 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Zabell Abildstrøm | 27.05.1974 | 20.11.1990 | bestyrelsesmedlem |
Tage Bertelsen | 27.05.1974 | 02.11.1989 | bestyrelsesmedlem |