Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 1992-09-09 fjernes Navne: CHR. LUNDS VVS OG MASKINFABRIK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Alle 14, 5610 Assens (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-01 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-21 fjernes Bestyrelse: Anna Nikoline Anker Lund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-21 fjernes Direktion: Niels Christian Madsen Lund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive vand-, varme- og sanitetsforretning, samt handel med og reparation af maskiner, og industrivirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-07 tilføjes Vedtægter: 1990-03-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-02 fjernes Revisor: Ove Holbæk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 350.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Alle 14, 5610 Assens (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-06-20 tilføjes Bestyrelse: Anna Nikoline Anker Lund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-06-20 tilføjes Direktion: Niels Christian Madsen Lund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-06-20 tilføjes Navne: CHR. LUNDS VVS OG MASKINFABRIK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-06-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-06-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-06-20 tilføjes Revisor: Ove Holbæk, ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-06-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)