Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kurt Truelsen | 06.09.2016 | 06.06.2023 | direktør |
Kurt Truelsen | 02.06.1975 | 19.08.2016 | direktør |
Jytte Grønholdt Truelsen | 02.06.1975 | 22.09.1993 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kurt Truelsen | 06.09.2016 | 21.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jytte Grønholdt Truelsen | 06.09.2016 | 21.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Susanne Truelsen Elbæk | 06.09.2016 | 21.05.2021 | formand |
Jytte Grønholdt Truelsen | 18.05.2007 | 19.08.2016 | bestyrelsesmedlem |
Susanne Truelsen Elbæk | 18.05.2007 | 19.08.2016 | formand |
Kurt Truelsen | 02.06.1975 | 19.08.2016 | bestyrelsesmedlem |
Frans Grønholdt Truelsen | 02.06.1975 | 18.05.2007 | bestyrelsesmedlem |
Jan Truelsen Elbæk | 02.06.1975 | 18.05.2007 | bestyrelsesmedlem |
Lars Truelsen | 02.06.1975 | 18.05.2007 | bestyrelsesmedlem |
Viggo Mølholm | 02.06.1975 | 22.12.1997 | bestyrelsesmedlem |
Keld Pagh | 02.06.1975 | 18.10.1994 | bestyrelsesmedlem |