Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Tegningsregel | ||||
Formål | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Navne | Hjemmeside | Revisor | Kontaktoplysninger | ||||
Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-12 fjernes Bestyrelse: Claus Lindberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2021-04-09 tilføjes Vedtægter: 2021-04-09 (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-03-13 tilføjes Bestyrelse: Claus Lindberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2021-03-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Faaborgvej 106, 5250 Odense SV (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2021-03-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Faaborgvej 106, 5250 Odense SV (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2020-06-29 tilføjes Tegningsregel: Klubben tegnes af bestyrelsens formand eller to medlemmer af bestyrelsen. Ved dispositioner, der overstiger 500.000 kr., tegnes klubben dog af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-04-14 tilføjes Formål: Klubbens formål er at formidle forsikringer i henhold til Lov om Forsikringsformidling samt at varetage medlemmernes interesser i forsikringsselskabet GF Forsikring a/s, hvor medlemmerne er forsikret. Formålet søges gennemført ved: - at styrke og udvikle medlemmernes indflydelse som forsikringstagere i GF Forsikring - at indgå aftaler, der indebærer økonomiske og servicemæssige fordele for medlemmerne - at samle medlemmerne til medlemsmøder og passende aktiviteter - at drive erhvervsmæssig virksomhed, som støtter foreningens formål (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-04-03 tilføjes Vedtægter: 2020-04-03 (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-04-12 tilføjes Bestyrelse: Steen Ullum (suppleant) (offentliggjort 2019-05-14)
Den 2019-04-12 fjernes Bestyrelse: Flemming Bruun Eriksen (suppleant) (offentliggjort 2019-05-14)
Den 2019-04-11 fjernes Bestyrelse: Gerd Werner Pudelko (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Faaborgvej 106, 5250 Odense SV (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2018-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Faaborgvej 106, 5250 Odense SV (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Faaborgvej 106, 5250 Odense SV (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-10-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Faaborgvej 106, 5250 Odense SV (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Faaborgvej 106, 5250 Odense SV (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Faaborgvej 106, 5250 Odense SV (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-04-13 tilføjes Navne: GF REGION & KOMMUNE F.M.B.A (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-12 fjernes Navne: GF REGION & KOMMUNE (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-13 tilføjes Vedtægter: 2018-04-13 (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Faaborgvej 106, 5250 Odense SV (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2017-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovbakken 1-3, 5260 Odense S (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-10-09 tilføjes Hjemmeside: www.gf-kommunal.dk (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-07 tilføjes Bestyrelse: Flemming Bruun Eriksen (suppleant) (offentliggjort 2019-05-14)
Den 2017-04-07 fjernes Bestyrelse: Alex Rasmussen (suppleant) (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2017-04-07 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Axel Gram I/S (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2017-04-07 fjernes Revisor: KJ BOGFØRINGSSERVICE ApS (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2017-04-07 tilføjes Vedtægter: 2017-04-07 (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-24)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-04-14 tilføjes Bestyrelse: Alex Rasmussen (suppleant) (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2009-04-14 fjernes Bestyrelse: Preben Lantz (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovbakken 1-3, 5260 Odense S (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2008-10-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllevej 4, 5260 Odense S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-26 tilføjes Kontaktoplysninger: kom@gf-forsikring.dk (offentliggjort 2008-10-02)
Den 2008-04-11 tilføjes Bestyrelse: Hasse Lander (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-11 fjernes Bestyrelse: Børge Elbæk (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-04-11 tilføjes Formål: Klubbens formål er at formidle forsikringer og andre tjenesteydelser for medlemmerne, samt at varetage disses interesser overfor forsikringsselskabet GF-FORSIKRING A/S, hvor medelemmernes biler er forsikrede. (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2008-04-11 tilføjes Navne: GF REGION & KOMMUNE (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2008-04-10 fjernes Navne: FORSIKRINGSKLUBBEN FOR KOMMUNALT ANSATTE I JYLLAND OG PÅ FYN (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-11 tilføjes Tegningsregel: Klubben tegnes af bestyrelsens formand eller to medlemmer af bestyrelsen. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræver dog den samlede bestyrelses underskrift. (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2008-04-11 tilføjes Vedtægter: 2008-04-11 (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2008-02-13 tilføjes Hovedbranche: Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed (offentliggjort 2008-02-14)
Den 2008-02-12 fjernes Hovedbranche: Andre hjælpetjenester i forbindelse med forsikring og pensionsforsikring (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Andre hjælpetjenester i forbindelse med forsikring og pensionsforsikring (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden servicevirksomhed i forbindelse med forsikringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-10-20 tilføjes Revisor: KJ BOGFØRINGSSERVICE ApS (offentliggjort 2017-04-20)
Den 1999-10-20 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Ingrid Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-05 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Ingrid Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-09-13 tilføjes Bestyrelse: Preben Lantz (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-09-13 fjernes Bestyrelse: Hardy John Hansen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1963-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllevej 4, 5260 Odense S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1963-12-01 tilføjes Bestyrelse: Hardy John Hansen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1963-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1963-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1963-12-01 tilføjes Hovedbranche: Anden servicevirksomhed i forbindelse med forsikringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1963-12-01 tilføjes Navne: FORSIKRINGSKLUBBEN FOR KOMMUNALT ANSATTE I JYLLAND OG PÅ FYN (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1963-12-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1963-12-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1963-12-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1963-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 152 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 1963-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)