Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | xbrl | Bestyrelse | ||||
Revisor | Navne | Vedtægter | Hovedbranche | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Garnisonsvej 2, 4700 Næstved (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-08-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Vadestedet 1, 1., 4700 Næstved (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-08-20 tilføjes Kontaktoplysninger: ejendom@dslaw.dk (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-08-19 fjernes Kontaktoplysninger: mail@nova.dk (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-09 tilføjes Bestyrelse: Allan Filtenborg Christensen (formand) (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-05-09 fjernes Bestyrelse: Henrik Holm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-04-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vadestedet 1, 1., 4700 Næstved (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2023-04-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 3, 4700 Næstved (offentliggjort 2023-04-16)
Den 2023-04-16 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@nova.dk (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2023-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-03 tilføjes Bestyrelse: Kenn Commerou (formand) (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2022-11-02 fjernes Bestyrelse: Palle Bjarne Svendsen (formand) (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2022-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 3, 4700 Næstved (offentliggjort 2023-04-16)
Den 2022-08-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 3, 4700 Næstved (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-05-04 tilføjes Bestyrelse: Palle Bjarne Svendsen (formand) (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2022-05-04 fjernes Bestyrelse: Poul Peter Poulsen (formand) (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-03 fjernes Bestyrelse: Palle Bjarne Svendsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-04-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-23 tilføjes Bestyrelse: Palle Bjarne Svendsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2021-11-23 fjernes Bestyrelse: Jan Rene Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-11-22 fjernes Bestyrelse: Poul Peter Poulsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-04-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 3, 4700 Næstved (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2020-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 3, 4700 Næstved (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2019-04-16 tilføjes Bestyrelse: Benny Dion Hansen (formand) (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2019-04-16 fjernes Bestyrelse: Allan Filtenborg Christensen (formand) (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-04-15 fjernes Bestyrelse: Benny Dion Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-04-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2017-08-01 fjernes Revisor: Søren Michael Wennicke (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2017-05-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-25 tilføjes Bestyrelse: Benny Dion Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2017-04-25 fjernes Bestyrelse: Arne Korsgaard Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-04-24 fjernes Bestyrelse: Allan Filtenborg Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-05-21)
Den 2017-04-04 tilføjes Navne: PUGDAHL PETERSEN OG HUSTRUS LEGAT FOR VÆRDIGE OG TAVSE TRÆNGENDE ERF (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2017-04-03 fjernes Navne: PUGDAHL PETERSEN OG HUSTRUS LEGAT FOR VÆRDIGE OG TAVSE TRÆNGENDE (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2017-04-04 tilføjes Vedtægter: 2017-04-04 (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-14 tilføjes Bestyrelse: Allan Filtenborg Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-05-21)
Den 2015-04-14 fjernes Bestyrelse: Aksel Karsten Pedersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-04-13 fjernes Bestyrelse: Ole Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-02-05 tilføjes Bestyrelse: Aksel Karsten Pedersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-02-05 fjernes Bestyrelse: Kurt Erling Henckel (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-08-10 tilføjes Bestyrelse: Kurt Erling Henckel (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-08-10 fjernes Bestyrelse: Finn Leif Thomas Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 3, 4700 Næstved (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2008-06-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Nygade 9, 4700 Næstved (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nygade 9, 4700 Næstved (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: 9 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-10 tilføjes Bestyrelse: Harry Bent Malling (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-05-10 fjernes Bestyrelse: Freddie Skjoldelev Bentsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-05-25 tilføjes Bestyrelse: Christian Engelhardt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-05-25 tilføjes Revisor: Søren Michael Wennicke (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2004-05-25 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-10 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Demant (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-04-10 fjernes Bestyrelse: Harry Bent Malling (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: 9 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Navne: PUGDAHL PETERSEN OG HUSTRUS LEGAT FOR VÆRDIGE OG TAVSE TRÆNGENDE (offentliggjort 2018-04-16)
Den 1999-10-16 tilføjes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-30 tilføjes Bestyrelse: Harry Bent Malling (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-03-30 fjernes Bestyrelse: Leif Asger Petersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-01-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 fjernes Revisor: Carl Siegwart Sonnichsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-19 fjernes Bestyrelse: Jørgen Demant (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-04-01 tilføjes Bestyrelse: Leif Asger Petersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-01-30 tilføjes Formål: Fondens formål er at uddele legater i større eller mindre portioner blandt værdige og tavse trængende i Næstved (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-30 tilføjes Tegningsregel: Fonden tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-30 tilføjes Vedtægter: 1996-01-30 (offentliggjort 2018-04-16)
Den 1995-06-20 fjernes Bestyrelse: Aage Halling Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-06-02 tilføjes Kapital (Kapital): 750.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-23 fjernes Bestyrelse: Mogens Wagner Thomsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-02-19 fjernes Bestyrelse: Ulf Helles (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-03-27 fjernes Revisor: Revisor-Centret I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-29 tilføjes Bestyrelse: Ulf Helles (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1989-11-29 tilføjes Revisor: Revisor-Centret I/S, Carl Siegwart Sonnichsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 1.610.447,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)