Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Finn Henning Thinggård Jacobsen | 20.05.1998 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Bent Jacobsen | 27.06.1975 | 20.05.1998 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Claus Kolin | 02.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Søren Bent Thinggård Jacobsen | 08.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
Peter Filtenborg Staunsbæk | 08.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
Lars Bjerre Staunsbæk | 08.10.2021 | formand |
Finn Henning Thinggård Jacobsen | 27.06.1975 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Claus Kolin | 07.02.2019 | 08.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
Søren Bent Thinggård Jacobsen | 14.04.2016 | 07.10.2021 | formand |
Jens Peter Henriksen | 14.04.2016 | 07.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
Ingrid Marie Jacobsen | 27.06.1975 | 14.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Søren Bent Thinggård Jacobsen | 27.06.1975 | 13.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Bent Jacobsen | 27.06.1975 | 20.05.1998 | bestyrelsesmedlem |
Hans Bjerregaard Jensen | 27.06.1975 | 21.02.1996 | bestyrelsesmedlem |