Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Lars Morten Refn(virk.: 3) Fuldt ansvarlig deltagere | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % |
Pct. | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Lars Morten Refn | 11.04.2000 | Cæciliavej 24, 2500 Valby |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Tegneren Lars M Refn | 53183956 | Aktiv | Industriel design og produktdesign (741010) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
08.09.2003 | 1,61 (km) | Studiestræde 30, 1455 København K | Prinsesse Maries Alle 17, 1908 Frederiksberg C |
28.02.2007 | 0,46 (km) | Prinsesse Maries Alle 17, 1908 Frederiksberg C | Vesterbrogade 80B, 1620 København V |
03.03.2007 | 0,00 (km) | Vesterbrogade 80B, 1620 København V | Vesterbrogade 80B, 1620 København V |
08.04.2020 | 0,00 (km) | Vesterbrogade 80B, 1620 København V | Vesterbrogade 80B, 1620 København V |
31.07.2020 | 3,01 (km) | Vesterbrogade 80B, 1620 København V | Læderstræde 15, 1201 København K |
06.11.2020 | 7,58 (km) | Læderstræde 15, 1201 København K | Cæciliavej 24, 2500 Valby |
Tegneren Lars M Refn. |
Sidst opdateret den 07.04.2020 og angivet som gældende fra 08.04.2020 (1624 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
TEGNER BO TORSTENSEN | 13085684 |
TEGNER DORTHE CHRISTENSEN | 11248799 |
TEGNEREN ANNE GRETES FOND | 73573319 |
Tegneren Jens Lund Kirkegaard | 32516408 |
Tegneren Lars M Refn | 53183956 |
TEGNEREN ROBERT STORM PETERSENS MUSEUMSFOND | 34132712 |
TEGNER FLEMMING AABECH | 74898610 |
TEGNER FREDE FABÆK KRISTENSEN | 13062609 |
Tegneriet - Illustrationer af amy lüscher | 40762485 |
Tegneriet.com | 14356932 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Lars Morten Refn(virk.: 3) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Pct. | 0 % | 0 % | 33 % | 0 % | 0 % | 67 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Lars Morten Refn(virk.: 3) Fuldt ansvarlig deltagere | 1 | 0 | 2 | 0 |
Pct. | 33 % | 0 % | 67 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |