Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Finn Schwarz | 29.04.2024 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erling Sørensen | 15.05.1975 | 11.03.2024 | direktør |
Klaus Fredsted | 15.05.1975 | 13.05.1996 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Annie Saabye Sørensen | 02.07.1996 | 29.09.2011 | bestyrelsesmedlem |
Charlotte Saabye Sørensen | 02.07.1996 | 29.09.2011 | bestyrelsesmedlem |
Karina Saabye Sørensen | 02.07.1996 | 29.09.2011 | bestyrelsesmedlem |
Erling Sørensen | 15.05.1975 | 29.09.2011 | bestyrelsesmedlem |
Ole Strøe | 15.05.1975 | 02.07.1996 | bestyrelsesmedlem |
Svend Warming | 15.05.1975 | 02.07.1996 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Krogh | 15.05.1975 | 02.07.1996 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Fredsted | 15.05.1975 | 13.05.1996 | bestyrelsesmedlem |