Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Strandgaard | 30.04.2015 | direktør |
Danny Bomholt Eriksen | 14.04.2000 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Finn Allan Eriksen | 30.06.1975 | 14.04.2000 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Leif Bardino | 30.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
Peter Strandgaard | 30.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
Per Sten Pedersen | 20.02.2012 | bestyrelse |
Henrik Kleis | 15.06.2009 | formand |
Danny Bomholt Eriksen | 30.06.1975 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anni Eriksen | 30.06.1975 | 20.02.2012 | bestyrelse |
Finn Allan Eriksen | 30.06.1975 | 11.12.2002 | bestyrelse |