Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Binavne |
Den 2021-06-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2021-06-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2021-06-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2021-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Livøvej 10, 8800 Viborg (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2021-06-14 fjernes Bestyrelse: Morten Østergaard (bestyrelse) (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2021-06-14 fjernes Direktion: Klaus Østergaard (direktion) (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2021-06-14 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2021-06-14 fjernes Legale ejere: TRENDZ ApS (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2021-06-14 fjernes Navne: MIDTJYSK FRISØRCENTER ApS (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2021-06-14 fjernes Omlægningsperiode slut: 2013-06-30 (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2021-06-14 fjernes Omlægningsperiode start: 2012-01-01 (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2021-06-14 fjernes Reelle ejere: Morten Østergaard, Klaus Østergaard (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2021-06-14 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2021-06-14 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2021-06-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2021-06-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2020-11-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-02-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive produktions- og handelsvirksomhed (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2013-02-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller to bestyrelsesmedlemmer i forening, eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2013-02-05 tilføjes Vedtægter: 2013-02-05 (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2013-02-05 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2013-06-30 (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2012-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2012-01-01 (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-10-25 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-25 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-08-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-01 fjernes Revisor: NORDJYLLANDS REVISIONSKONTOR A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-05-30 tilføjes Bestyrelse: Anja Østergaard (bestyrelse) (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2003-05-30 fjernes Bestyrelse: Birgit Østergaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-06-26 fjernes Bestyrelse: Rasmus Jørgen Østergaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-07-05 tilføjes Legale ejere: TRENDZ ApS (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2000-07-05 tilføjes Reelle ejere: Morten Østergaard, Klaus Østergaard (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-10-01 tilføjes Direktion: Klaus Østergaard (direktion) (offentliggjort 2021-06-14)
Den 1997-10-01 fjernes Direktion: Rasmus Jørgen Østergaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-29 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2021-06-14)
Den 1993-10-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-06-14)
Den 1991-02-15 tilføjes Navne: MIDTJYSK FRISØRCENTER ApS (offentliggjort 2021-06-14)
Den 1991-02-14 fjernes Navne: J. ØSTERGAARD FRISØRSALON ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-02-14 fjernes Binavne: MIDTJYDSK FRISØRCENTER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Livøvej 10, 8800 Viborg (offentliggjort 2021-06-14)
Den 1975-06-30 tilføjes Bestyrelse: Rasmus Jørgen Østergaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-06-30 tilføjes Binavne: MIDTJYDSK FRISØRCENTER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-06-30 tilføjes Direktion: Rasmus Jørgen Østergaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-06-30 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-06-30 tilføjes Navne: J. ØSTERGAARD FRISØRSALON ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1975-06-30 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-06-14)
Den 1975-06-30 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-06-14)
Den 1975-06-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-14)
Den 1975-06-30 tilføjes Revisor: NORDJYLLANDS REVISIONSKONTOR A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-14)
Den 1975-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-14)