Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-08-30 fjernes Binavne: GREEN FLOW ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyhusevej 39, 2. th., 3400 Hillerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-18 fjernes Hovedbranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-18 fjernes Navne: B & J MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2011-08-18 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-18 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-28 fjernes Bestyrelse: Jonna Lisa Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-28 fjernes Direktion: Bent Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-15 fjernes Revisor: KONSULENTAKTIESELSKABET BOLDING CHRISTENSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyhusevej 39, 2. th., 3400 Hillerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvet 9, 2., 3400 Hillerød (offentliggjort 2004-08-26)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvet 9, 2., 3400 Hillerød (offentliggjort 2004-08-26)
Den 2004-08-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Enebærbakken 8, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulent- og handelsvirksomhed samt at foretage investeringer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-25 tilføjes Vedtægter: 2004-08-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-17 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-14 tilføjes Navne: B & J MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-12-13 fjernes Navne: JLB-TEKNIK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-12-13 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-13 fjernes Direktion: Jens Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-13 fjernes Revisor: Jan Fenneberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 30.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Enebærbakken 8, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-07-01 tilføjes Bestyrelse: Jonna Lisa Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-07-01 tilføjes Binavne: GREEN FLOW ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-07-01 tilføjes Direktion: Jens Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-07-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-07-01 tilføjes Navne: JLB-TEKNIK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1975-07-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-07-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-07-01 tilføjes Revisor: Jan Fenneberg, KONSULENTAKTIESELSKABET BOLDING CHRISTENSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)