Sektion (alle) | |||||||
Hvidhvask | Hovedbranche | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Interessenter | Navne | Virksomhedsform |
Den 2018-05-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2018-05-08 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2018-05-07 fjernes Hovedbranche: Avl af malkekvæg (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Avl af malkekvæg (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2001-11-27)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Kirkevej 21, 6920 Videbæk (offentliggjort 2006-12-27)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl Kirkevej 21, 6920 Videbæk (offentliggjort 2005-06-01)
Den 2005-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Kirkevej 21, 6920 Videbæk (offentliggjort 2005-06-01)
Den 2005-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderupvej 16, 6920 Videbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2001-11-27)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-12-31 fjernes Hovedbranche: Malkekvæghold (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1970-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderupvej 16, 6920 Videbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1970-11-16 tilføjes Hovedbranche: Malkekvæghold (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1970-11-16 tilføjes Interessenter: Johannes Pedersen (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1970-11-16 tilføjes Navne: GDR JOHANNES PEDERSEN (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1970-11-16 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2013-11-22)