Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2004-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Violvej 11, 7800 Skive (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-16 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-16 fjernes Navne: N.A. NIELSEN. WILCKEN & WULFF. SKIVE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-16 fjernes Revisor: DANSK REVISION SKIVE REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-24 fjernes Direktion: Niels Aage Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-08 tilføjes Revisor: DANSK REVISION SKIVE REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-08 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET AF 10.01.2000 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-06 tilføjes Revisor: AKTIESELSKABET AF 10.01.2000 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-06 fjernes Revisor: H O P NR. 35 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rådgivende ingeniørvirksomhed samt hermed forbunden virksomhed i ind- og udland (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-16 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-16 tilføjes Vedtægter: 1997-01-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 81.665,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Violvej 11, 7800 Skive (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-05-30 tilføjes Direktion: Niels Aage Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-05-30 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-05-30 tilføjes Navne: N.A. NIELSEN. WILCKEN & WULFF. SKIVE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-05-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-05-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-05-30 tilføjes Revisor: H O P NR. 35 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-05-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-05-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)