Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Direktion | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1998-01-05 fjernes Navne: N.K. MELDGAARD KØD EN GROS OG EKSPORT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Thorsølundvej 26, 8881 Thorsø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-23 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-23 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-23 fjernes Revisor: Reviham ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 fjernes Direktion: Niels Carl Meldgård (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-11 tilføjes Revisor: Reviham ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-11 fjernes Revisor: John Richard Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, fabrikation, inve- steringsvirksomhed og anden efter direktionens skøn der- med beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-10-01 tilføjes Vedtægter: 1982-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thorsølundvej 26, 8881 Thorsø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-04-01 tilføjes Direktion: Niels Carl Meldgård (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-04-01 tilføjes Navne: N.K. MELDGAARD KØD EN GROS OG EKSPORT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-04-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-04-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-04-01 tilføjes Revisor: John Richard Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)