Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Claus Erengaard Jørgensen | 01.11.1995 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ove Ravn Adriansen | 04.11.1981 | 01.11.1995 | direktør |
Holger Friis Jensen | 04.11.1981 | 03.01.1992 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Steen Haagensen | 18.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Paul Enevold Jørgensen | 01.12.2011 | bestyrelsesmedlem |
Tone Eidnes Andersen | 01.12.2011 | formand |
Claus Erengaard Jørgensen | 01.11.1995 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ulla Pørtner | 18.06.2014 | 16.01.2018 | bestyrelsesmedlem |
Hans Flemming Jørgensen | 01.12.2011 | 18.06.2014 | bestyrelsesmedlem |
Lone Sørensen | 01.11.1995 | 09.09.1998 | bestyrelsesmedlem |
Grethe Adriansen | 04.11.1981 | 07.11.1995 | formand |
Erik Adriansen | 04.11.1981 | 01.11.1995 | bestyrelsesmedlem |
Ove Ravn Adriansen | 04.11.1981 | 01.11.1995 | bestyrelsesmedlem |
Louis Anders Mæhlisen | 04.11.1981 | 29.09.1993 | bestyrelsesmedlem |
Holger Friis Jensen | 04.11.1981 | 03.01.1992 | bestyrelsesmedlem |
Hanne Lund Jensen | 04.11.1981 | 03.01.1992 | bestyrelsesmedlem |