Sektion (alle) | |||||||
Navne | Kapital | Kapitalvaluta | Virksomhedsstatus | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1988-08-31 fjernes Navne: MURITCO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 60.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-01-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-01-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-01-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-01-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 89, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-01-12 fjernes Direktion: Tage Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-01-12 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-01-12 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-01-12 fjernes Revisor: Søren Gade (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-01-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-02-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-02-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-09-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og investering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-09-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-09-14 tilføjes Vedtægter: 1978-09-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 89, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-02-03 tilføjes Direktion: Tage Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-02-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-02-03 tilføjes Navne: MURITCO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-02-03 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-02-03 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-02-03 tilføjes Revisor: Søren Gade (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-02-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-02-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)