Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1992-03-24 fjernes Navne: FREDE ANDERSEN V.V.S. A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 22-24, 8240 Risskov (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-22 fjernes Bestyrelse: Anna Lise Blæsbjerg (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-22 fjernes Direktion: Frede Johannes Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1975-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1974-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-22 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-22 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-22 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-22 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-06-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udføre gas- og vandmester- arbejde, blikkenslagerarbejde, centralvarmeinstal- lationer, forhandling ved køb og salg af produkter m.v. henhørende under v.v.s.-faget i ind- og udland, samt at bygge ejendomme (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-06-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-06-24 tilføjes Vedtægter: 1975-06-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-03-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 22-24, 8240 Risskov (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-03-25 tilføjes Bestyrelse: Anna Lise Blæsbjerg (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-03-25 tilføjes Direktion: Frede Johannes Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-03-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1975-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-03-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1974-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-03-25 tilføjes Navne: FREDE ANDERSEN V.V.S. A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-03-25 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-03-25 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-03-25 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-03-25 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-03-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)