Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Susanne Dreisig Galtt | 20.06.2016 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Galtt | 31.05.2001 | 20.06.2016 | direktør |
Anne Elisabeth Galtt | 18.12.1974 | 31.05.2001 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lone Sejersen | 01.04.2018 | formand |
Carl Gustaf Knakkergaard Jespersen | 09.01.2018 | bestyrelsesmedlem |
Susanne Dreisig Galtt | 02.06.2015 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Andreas Frøland | 01.12.2018 | 20.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Hans-Henrik Møller | 09.01.2018 | 01.04.2018 | formand |
Anders Heede | 24.06.2016 | 23.01.2018 | bestyrelsesmedlem |
Aage Nyholm Thomsen | 26.05.2008 | 09.01.2018 | formand |
Peter Galtt | 15.12.1999 | 24.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
Anne Elisabeth Galtt | 18.12.1974 | 02.06.2015 | bestyrelsesmedlem |
Jens Maare | 18.12.1974 | 26.05.2008 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Ebbe Galtt | 18.12.1974 | 14.07.1999 | bestyrelsesmedlem |