Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Per Vedel Brøndsted | 06.08.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Poul Kent Eliassen | 07.04.2021 | 06.08.2021 | direktør |
Steen Bøjlund Andersen | 18.09.2015 | 07.04.2021 | direktør |
Poul Kent Eliassen | 14.03.2013 | 18.09.2015 | direktør |
Steen Bøjlund Andersen | 03.04.2008 | 14.03.2013 | direktør |
Poul Kent Eliassen | 02.01.1975 | 03.04.2008 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Karsten Søderberg | 26.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Per Vedel Brøndsted | 06.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Bodilsen | 07.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Søren Tscherning | 07.04.2021 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Diana Germann Nielsen | 07.04.2021 | 26.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Poul Kent Eliassen | 24.06.2020 | 22.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Vang Christensen | 24.06.2020 | 07.04.2021 | formand |
Jan Walther Christoffersen | 18.09.2015 | 07.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Poul Kent Eliassen | 18.09.2015 | 23.06.2020 | formand |
Poul Kent Eliassen | 14.03.2013 | 17.09.2015 | bestyrelsesmedlem |
Jan Walther Christoffersen | 14.03.2013 | 17.09.2015 | formand |
Steen Bøjlund Andersen | 06.04.2011 | 07.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Kirsten Jensen | 15.05.2006 | 06.04.2011 | bestyrelsesmedlem |
Steen Bøjlund Andersen | 08.05.2002 | 15.05.2006 | bestyrelsesmedlem |
Lone Grethe Thranegaard | 02.01.1975 | 08.05.2002 | bestyrelsesmedlem |