Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 12.09.1991 | 12.09.1991 |
UNDER TVANGSOPLØSNING | 04.11.1987 | 11.09.1991 |
NORMAL | 02.01.1975 | 03.11.1987 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
Svend Aage Bernsen. | 02.01.1975 | 12.09.1991 |
Virksomheden har ikke ændret Revisor i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
KONSULENT- ADMINISTRATION- OG INVESTERINGSELSKABET AF 2/1 1975 ANPARTSSELSKABET | 02.01.1975 | 24.04.1992 |
Virksomheden har ikke ændret Navne i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Selskabet tegnes af likvidator alene | 12.04.1975 | 12.09.1991 |
Virksomheden har ikke ændret Tegningsregel i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.