Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Bestyrelse | Direktion | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2013-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-09-09)
Den 2013-10-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-09-09)
Den 2013-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Tirsbækvej 15, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2015-09-09)
Den 2013-10-01 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n. (offentliggjort 2015-09-09)
Den 2013-10-01 fjernes Navne: FERRO INTERNATIONAL A/S (offentliggjort 2015-09-09)
Den 2013-10-01 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-09-09)
Den 2013-10-01 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-09-09)
Den 2013-10-01 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-09-09)
Den 2013-10-01 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-09-09)
Den 2013-09-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-09-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-09-09)
Den 2011-10-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-11 fjernes Bestyrelse: Erik Holger Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2011-10-11 fjernes Direktion: Erik Holger Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-08-27 tilføjes Bestyrelse: Uffe Gad Jørgensen (formand) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2008-08-27 fjernes Bestyrelse: John Korsager Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-05-27 tilføjes Direktion: Michael Mezöfi (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2008-05-27 fjernes Direktion: Martin Holm Pedersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-10 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-09-09)
Den 2008-01-10 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n. (offentliggjort 2015-09-09)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af industrimaskiner i øvrigt (offentliggjort 2001-02-26)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-06-01 tilføjes Direktion: Martin Holm Pedersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-15 fjernes Direktion: Torben Lerris (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-26 tilføjes Bestyrelse: Eva Irene Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tirsbækvej 15, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2015-09-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Tirsbækvej 15, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-09-28 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-28 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-06-21 tilføjes Bestyrelse: John Korsager Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-21 fjernes Bestyrelse: Finn Steenfeldt (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-01-11 tilføjes Direktion: Torben Lerris (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-02-24 fjernes Direktion: Peter Graversen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-03-21 tilføjes Bestyrelse: Mariann Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2003-03-21 tilføjes Direktion: Peter Graversen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-04 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-04 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-10-01 tilføjes Bestyrelse: Finn Steenfeldt (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-01 fjernes Bestyrelse: Mariann Sørensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af industrimaskiner i øvrigt (offentliggjort 2001-02-26)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af metalbeslag (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-06-18 fjernes Bestyrelse: Henning Seehausen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-06-20 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-09-09)
Den 1996-06-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-09-09)
Den 1996-06-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er produktion og handel (offentliggjort 2015-09-09)
Den 1996-06-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening, eller af en direktør alene eller af bestyrelsesformanden alene. (offentliggjort 2015-09-09)
Den 1996-06-18 tilføjes Vedtægter: 1996-06-18 (offentliggjort 2015-09-09)
Den 1993-10-21 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-21 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-23 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-23 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-24 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-28 tilføjes Navne: FERRO INTERNATIONAL A/S (offentliggjort 2015-09-09)
Den 1991-03-27 fjernes Navne: M.-A. SKOV JØRGENSEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-11-22 fjernes Revisor: Bogholderen.mail.dk v/Leif Laursen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 81.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tirsbækvej 15, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-11-01 tilføjes Bestyrelse: Henning Seehausen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-11-01 tilføjes Direktion: Erik Holger Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 1974-11-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af metalbeslag (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-11-01 tilføjes Navne: M.-A. SKOV JØRGENSEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1974-11-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-09-09)
Den 1974-11-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-09-09)
Den 1974-11-01 tilføjes Revisor: Bogholderen.mail.dk v/Leif Laursen, PricewaterhouseCoopers I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-09-09)
Den 1974-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)