Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 1996-08-20 fjernes Navne: K.O.K. ENTREPRISE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Carolinevej 3, 2900 Hellerup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-11 fjernes Bestyrelse: Jens Ulrik Bartholin Holm (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-11 fjernes Direktion: Ole Peder Bredtoft (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-11 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Kaj Andersen Statsaut.revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-11 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-04 fjernes Bestyrelse: Karl Ove Krarup (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive entreprenør- og håndværks- virksomhed inden for bygge-og anlægsområdet, primært i det Storkøbenhavnske område samt at selskabet i mindre grad når det er hensigtsmæssigt for virksomhedens drift deltager i køb, salg og investering i fast ejendom (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i fællesskab med bestyrelsesformanden eller af to bestyrelsesmedlemmer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-19 tilføjes Vedtægter: 1990-09-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-14 tilføjes Navne: K.O.K. ENTREPRISE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-13 fjernes Navne: O.A. JENSEN & CO A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-13 fjernes Bestyrelse: Else Erica Ammitsbøl (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-13 fjernes Direktion: Ole Birk Ammitsbøl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-13 fjernes Revisor: Steen Leth (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carolinevej 3, 2900 Hellerup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-07-02 tilføjes Bestyrelse: Else Erica Ammitsbøl (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-07-02 tilføjes Direktion: Ole Birk Ammitsbøl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-07-02 tilføjes Navne: O.A. JENSEN & CO A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-07-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-07-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-07-02 tilføjes Revisor: Steen Leth, Revisionsfirmaet Kaj Andersen Statsaut.revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-07-02 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)