Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Poul Rasmussen | 23.10.1974 | 18.06.1993 | direktion |
Poul Erik Blichfeldt Nielsen | 23.10.1974 | 28.06.1990 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Stig Aage Farsø Nielsen | 23.10.1974 | 18.06.1993 | bestyrelse |
Poul Rasmussen | 23.10.1974 | 18.06.1993 | bestyrelse |
Poul Holmgård | 23.10.1974 | 18.06.1993 | bestyrelse |
Freddy Christian Jarne Frederiksen | 23.10.1974 | 28.06.1990 | bestyrelse |
Poul Erik Blichfeldt Nielsen | 23.10.1974 | 28.06.1990 | bestyrelse |
Torben Helge Huss | 23.10.1974 | 29.03.1988 | bestyrelse |
Carsten Fode | 23.10.1974 | 21.01.1988 | bestyrelse |
Leif Helmuth Mortensen | 23.10.1974 | 21.01.1988 | bestyrelse |