Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Søren Henriksen | 01.11.1974 | 31.10.2006 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Søren Henriksen | 01.11.1974 | 31.10.2006 | bestyrelse |
Vivi Henriksen Frederiksen | 01.11.1974 | 31.10.2006 | bestyrelse |
Erik Falkenberg Larsen | 01.11.1974 | 31.10.2006 | bestyrelse |
Hans Henrik Laugesen Drachmann | 01.11.1974 | 09.09.1994 | bestyrelse |
Ernest Stephen Hartwig | 01.11.1974 | 06.07.1994 | bestyrelse |
Harry Nefling | 01.11.1974 | 22.07.1992 | bestyrelse |