Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carsten Boye Engelbrecht Vindnæs | 31.08.1966 | 18.04.1995 | direktion |
Jørgen Hansen | 31.08.1966 | 08.09.1993 | direktion |
Kai Østergaard Madsen | 31.08.1966 | 22.07.1992 | direktion |
Bent Erik Krogh Jensen | 31.08.1966 | 26.06.1991 | direktion |
Jørgen Sillesen | 31.08.1966 | 12.10.1990 | direktion |
Keld Fuhr | 31.08.1966 | 04.07.1988 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carsten Boye Engelbrecht Vindnæs | 31.08.1966 | 18.04.1995 | bestyrelse |
Jørgen Møller-Rasmussen | 31.08.1966 | 18.04.1995 | bestyrelse |
Ole Eske Bruun | 31.08.1966 | 18.04.1995 | formand |
Bent Claus Jensen | 31.08.1966 | 08.09.1993 | bestyrelse |
Flemming Vejgaard Andersen | 31.08.1966 | 08.09.1993 | bestyrelse |
Jørgen Hansen | 31.08.1966 | 08.09.1993 | bestyrelse |
Kai Østergaard Madsen | 31.08.1966 | 22.07.1992 | bestyrelse |
Helge Bacher | 31.08.1966 | 20.12.1991 | bestyrelse |
Jørgen Kongskov Olsen | 31.08.1966 | 20.12.1991 | bestyrelse |
Bent Erik Krogh Jensen | 31.08.1966 | 26.06.1991 | bestyrelse |
Jørgen Sillesen | 31.08.1966 | 30.11.1990 | bestyrelse |
Jørgen Kongskov Olsen | 31.08.1966 | 12.10.1990 | bestyrelse |
Jimmy Vitved | 31.08.1966 | 12.10.1990 | bestyrelse |
Keld Fuhr | 31.08.1966 | 04.07.1988 | bestyrelse |
Vagn Mørup | 31.08.1966 | 04.07.1988 | formand |
Johannes Dag Haugaard | 31.08.1966 | 04.07.1988 | næstformand |