Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Opløsningsstrussel seneste | Regnskabs år | Virksomhedsform | ||||
Revisor | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Ejerskaber |
Den 2016-08-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2016-08-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2016-08-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2016-08-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Ingeborgvej 57, 2900 Hellerup (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2016-08-08 fjernes Hovedbranche: Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe og flyvemaskiner (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2016-08-08 fjernes Kontaktoplysninger: ch@danlaw.com (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2016-08-08 fjernes Navne: DANLAW AIR SERVICES ApS (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2016-08-08 fjernes Opløsningsstrussel seneste: 2014-08-13 (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2016-08-08 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2016-08-08 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2016-08-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2015-02-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2015-02-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-02-03 fjernes Revisor: REVISOR HANS BEIER ApS (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2014-11-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-13 tilføjes Opløsningsstrussel seneste: 2014-08-13 (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2014-06-30 fjernes Direktion: Ellen Zimmer Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-11 fjernes Direktion: Christen Michael Warner-Høgsberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel. (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2010-11-19 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2010-11-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2010-11-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2010-11-19 tilføjes Vedtægter: 2010-11-19 (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe og flyvemaskiner (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe samt flyvemaskiner (offentliggjort 2006-06-19)
Den 2006-07-01 tilføjes Kontaktoplysninger: ch@danlaw.com (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2006-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ingeborgvej 57, 2900 Hellerup (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2006-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbane Alle 67, 2630 Taastrup (offentliggjort 2003-12-12)
Den 2006-06-19 tilføjes Hovedbranche: Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe samt flyvemaskiner (offentliggjort 2006-06-19)
Den 2006-06-18 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-15 tilføjes Direktion: Christen Michael Warner-Høgsberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-15 fjernes Direktion: Christian Neye (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-15 tilføjes Navne: DANLAW AIR SERVICES ApS (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2006-06-14 fjernes Navne: TRÆVAREFORRETNINGEN TRÆSPLINTEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbane Alle 67, 2630 Taastrup (offentliggjort 2003-12-12)
Den 2003-12-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederikssundsvej 146, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-30 tilføjes Revisor: REVISOR HANS BEIER ApS (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2000-11-30 fjernes Revisor: DANSK FIRMA REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-03-11 tilføjes Revisor: DANSK FIRMA REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-11 fjernes Revisor: Petur Jakup Leitisstein (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-12-17 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-09 fjernes Direktion: Inger Margrethe Neye (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-07-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederikssundsvej 146, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-07-13 tilføjes Direktion: Inger Margrethe Neye (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-07-13 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-07-13 tilføjes Navne: TRÆVAREFORRETNINGEN TRÆSPLINTEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-07-13 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-08-24)
Den 1974-07-13 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-08-24)
Den 1974-07-13 tilføjes Revisor: Petur Jakup Leitisstein (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-07-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-08-24)
Den 1974-07-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-24 sletter virksomheden Ejerskaber: Preston Barnard. (offentliggjort 2006-07-18)
Den 2006-07-28 sletter virksomheden Ejerskaber: Venture Aviation Inc.. (offentliggjort 2006-07-25)
Den 2006-09-19 sletter virksomheden Ejerskaber: Liton Services Inc. (offentliggjort 2006-10-23)
Den 2006-09-19 sletter virksomheden Ejerskaber: Liton Services Inc.. (offentliggjort 2006-10-11)
Den 2006-10-19 sletter virksomheden Ejerskaber: M J Hunter Inc. (offentliggjort 2006-11-21)
Den 2007-04-10 sletter virksomheden Ejerskaber: CJC Inc.. (offentliggjort 2007-04-18)