Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henrik Edvard Munk | 27.03.2019 | direktør |
Peter Vesløv | 15.05.2007 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Roar Bendtsen Schou | 20.06.1974 | 15.05.2007 | direktør |
Ole Wilhelm Beck | 20.06.1974 | 02.04.1991 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Hansen Thorsen | 11.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Peter Kjær | 31.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Andreas Færk | 06.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Briann Gordon Schou | 30.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Beyer Nielsen | 17.05.2016 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Mikkelsen Heilbuth | 31.03.2020 | 29.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Kim Gulstad | 06.06.2018 | 29.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Diane May Hughes | 06.06.2018 | 03.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Kim Becke | 21.08.2017 | 31.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Daniel Sereth Larsen | 30.05.2017 | 11.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Peter Vesløv | 17.05.2016 | 06.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Ole Keilberg | 17.05.2016 | 21.08.2017 | bestyrelsesmedlem |
Bo Folkmann | 17.05.2016 | 30.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Jakobsen | 16.04.2013 | 30.05.2017 | suppleant |
Briann Gordon Schou | 16.04.2013 | 29.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Kenneth Kofod Paulsen | 16.04.2013 | 17.05.2016 | suppleant |
Niels Raarup Christensen | 06.04.2009 | 29.02.2016 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Nimgaard Persson | 06.04.2009 | 16.04.2013 | suppleant |
Anne-Mette Andersen | 31.05.2006 | 06.04.2009 | bestyrelsesmedlem |
Anne-Mette Andersen | 31.05.2006 | 31.05.2006 | suppleant |
Ejgild Hvid Jørgensen | 07.04.2005 | 16.04.2013 | bestyrelsesmedlem |
Claus Brink | 07.04.2005 | 16.04.2013 | suppleant |
Jørn Pedersen | 07.04.2005 | 31.05.2006 | bestyrelsesmedlem |
Sven Gunnar Schough | 22.10.2004 | 17.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Vagn Thorup | 22.10.2004 | 17.05.2016 | formand |
Asger Kastbjerg | 22.10.2004 | 17.04.2012 | bestyrelsesmedlem |
Christian Molde | 27.05.2004 | 22.10.2004 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Kristian August Oppegaard | 02.03.2004 | 22.10.2004 | bestyrelsesmedlem |
Martin Dombestein | 02.03.2004 | 22.10.2004 | formand |
Klaus Beyer Nielsen | 26.08.2003 | 16.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Roar Bendtsen Schou | 20.05.2003 | 26.08.2003 | bestyrelsesmedlem |
Jon Karlsen | 22.04.1997 | 06.01.2004 | bestyrelsesmedlem |
Robert Koch-Nielsen | 20.06.1974 | 27.05.2004 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Espersen | 20.06.1974 | 20.05.2003 | bestyrelsesmedlem |
Kaj Poul Dinesen | 20.06.1974 | 25.06.1997 | bestyrelsesmedlem |
Bjørn Iversen | 20.06.1974 | 25.06.1997 | bestyrelsesmedlem |
Erik Mollatt | 20.06.1974 | 22.04.1997 | bestyrelsesmedlem |
Svein Aaser | 20.06.1974 | 03.06.1994 | bestyrelsesmedlem |
Ole Wilhelm Beck | 20.06.1974 | 02.04.1991 | bestyrelsesmedlem |