Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Kontaktoplysninger | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Bestyrelse |
Den 2004-07-22 fjernes Binavne: DANICA FURNITURE EXPORT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Strandstræde 21, 2. tv., 1255 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-15 fjernes Direktion: Peter Mietkiewicz Kolos (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-15 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-15 fjernes Navne: DANICA FOOD. DENMARK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2004-07-15 fjernes Omlægningsperiode slut: 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-15 fjernes Omlægningsperiode start: 1995-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-15 fjernes Revisor: BJERRE-POULSEN & PARTNERE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: danica@danica.net (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: danica@danica.net (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med kød og kødprodukter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-05-15 tilføjes Navne: DANICA FOOD. DENMARK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-05-14 fjernes Navne: DANICA FOOD ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-05-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel samt investerings- og finansieringsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-14 tilføjes Vedtægter: 1998-05-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-28 tilføjes Bestyrelse: Peter Mietkiewicz Kolos (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-28 fjernes Bestyrelse: Laszlo Andras Istvan Kolos (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-28 tilføjes Direktion: Peter Mietkiewicz Kolos (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-28 fjernes Direktion: Laszlo Andras Istvan Kolos (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-28 tilføjes Revisor: BJERRE-POULSEN & PARTNERE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-28 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1995-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-12 fjernes Revisor: Reg. revisor O. Spang-Thomsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-24 fjernes Bestyrelse: Christian Clemmed Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-29 tilføjes Navne: DANICA FOOD ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-01-28 fjernes Navne: DANICA-CATERING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-10-21 tilføjes Navne: DANICA-CATERING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-10-20 fjernes Navne: DANICA-BØGER ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-10-20 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 30.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-04-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Strandstræde 21, 2. tv., 1255 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1977-04-18 tilføjes Bestyrelse: Christian Clemmed Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-04-18 tilføjes Binavne: DANICA FURNITURE EXPORT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-04-18 tilføjes Direktion: Laszlo Andras Istvan Kolos (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-04-18 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med kød og kødprodukter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1977-04-18 tilføjes Navne: DANICA-BØGER ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1977-04-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-04-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-04-18 tilføjes Revisor: Reg. revisor O. Spang-Thomsen, ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-04-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1977-04-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)