Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mogens Rundin Sandbæk | 06.07.1974 | 11.04.1996 | direktion |
Torben Kejser | 06.07.1974 | 03.06.1994 | direktion |
Jens Theodor Harck | 06.07.1974 | 10.05.1993 | direktion |
Torben Kejser | 06.07.1974 | 03.12.1992 | direktion |
Kurt Eberhard Gorming | 06.07.1974 | 27.07.1990 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carsten Andersen | 06.07.1974 | 11.04.1996 | bestyrelse |
Mogens Asmund | 06.07.1974 | 11.04.1996 | bestyrelse |
Mogens Rundin Sandbæk | 06.07.1974 | 11.04.1996 | bestyrelse |
Andy Nørregaard Andersen | 06.07.1974 | 03.06.1994 | bestyrelse |
Bent Nielsen | 06.07.1974 | 03.06.1994 | bestyrelse |
Jens Finnerup Andresen | 06.07.1974 | 03.06.1994 | bestyrelse |
Niels Walther-Rasmussen | 06.07.1974 | 27.07.1990 | bestyrelse |
Gunnar Uhrbrand | 06.07.1974 | 27.07.1990 | bestyrelse |
Karsten Balle Kristensen | 06.07.1974 | 27.07.1990 | bestyrelse |