Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revisor | xbrl | ||||
Reelle ejere | Formål | Navne | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Legale ejere | Hovedbranche | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta | Bestyrelse | ||||
Direktion | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klintevej 3, 6100 Haderslev (offentliggjort 2024-09-30)
Den 2024-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Klintevej 3, 6100 Haderslev (offentliggjort 2024-09-30)
Den 1996-11-29 sletter virksomheden Ejerskaber: CENTRUM BILER HADERSLEV ApS. (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2014-12-10 sletter virksomheden Ejerskaber: NOTTELMANNS AUTOMOBILER II ApS. (offentliggjort 2016-03-15)
Den 2016-01-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NOTTELMANNS AUTOHANDEL ApS. (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2024-05-01 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2024-05-01 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2023-12-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-01 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Nottelmann, Helle Molter (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2016-11-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-05 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2014-12-05 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er sal, finansiering, udlejning og leasing af biler. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-20 tilføjes Navne: SØNDERJYSK LEASING ApS (offentliggjort 2014-03-24)
Den 2014-03-19 fjernes Navne: NOTTELMANNS AUTOMOBILER ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2014-03-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller et medlem af bestyrelsen eller af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-20 tilføjes Vedtægter: 2014-03-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-13 tilføjes Legale ejere: SYDJYSK FINANSIERINGSSELSKAB AF 30/11 1979 HADERSLEV ApS (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2008-11-13 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-13 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med biler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klintevej 3, 6100 Haderslev (offentliggjort 2024-09-30)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Klintevej 3, 6100 Haderslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-11-24 tilføjes Kapital (Kapital): 750.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-03-09 tilføjes Navne: NOTTELMANNS AUTOMOBILER ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-03-08 fjernes Navne: NOTTELMANNS FACTORING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-03-08 fjernes Bestyrelse: Lone Nottelmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-03-01 tilføjes Bestyrelse: Preben Erik Nottelmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-03-01 tilføjes Direktion: Preben Erik Nottelmann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-08-17 tilføjes Navne: NOTTELMANNS FACTORING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-08-16 fjernes Navne: HADERSLEV MOTOR COMPAGNI ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-11-15 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-20 fjernes Revisor: Reg. revisor Jørn Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-11-11)
Den 1974-09-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klintevej 3, 6100 Haderslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-09-24 tilføjes Bestyrelse: Lone Nottelmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1974-09-24 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med biler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-09-24 tilføjes Navne: HADERSLEV MOTOR COMPAGNI ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1974-09-24 tilføjes Reelle ejere: Preben Erik Nottelmann (offentliggjort 2017-11-13)
Den 1974-09-24 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-09-24 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-09-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1974-09-24 tilføjes Revisor: Reg. revisor Jørn Larsen, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-09-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-09-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)