Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1990-01-03 fjernes Navne: HULTAFORS, DANFIBER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Hadsundvej 47, 9560 Hadsund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-13 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-13 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-13 fjernes Revisor: Svend Gerlif (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-04 fjernes Bestyrelse: Bo Tore Ingemar Jagnefalt (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-04 fjernes Direktion: Hans Brok (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-19 fjernes Bestyrelse: Sven Matts Olof Lindmark (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-11-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er fabrikation, handel og finansiering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-11-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-11-10 tilføjes Vedtægter: 1983-11-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-05-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hadsundvej 47, 9560 Hadsund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-05-27 tilføjes Bestyrelse: Sven Matts Olof Lindmark (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-05-27 tilføjes Direktion: Hans Brok (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-05-27 tilføjes Navne: HULTAFORS, DANFIBER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-05-27 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-05-27 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-05-27 tilføjes Revisor: Svend Gerlif (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-05-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-05-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)