Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Træde | 07.04.1995 | 31.07.1997 | direktion |
Preben Johannes Hemmingsen Berg | 15.12.1993 | 07.04.1995 | direktion |
Henning Agner Madsen | 01.04.1975 | 15.12.1993 | direktion |
Niels Ove Nielsen | 01.04.1975 | 15.12.1993 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Træde | 15.12.1993 | 31.07.1997 | bestyrelse |
Palle Feldskov Juul | 15.12.1993 | 31.07.1997 | bestyrelse |
Bent Larsen | 15.12.1993 | 31.07.1997 | formand |
Preben Johannes Hemmingsen Berg | 15.12.1993 | 07.04.1995 | bestyrelse |
Carl Christian Clausen | 15.12.1993 | 27.04.1994 | bestyrelse |
Barbara Marie Elisabeth Mourier-Petersen | 01.04.1975 | 15.12.1993 | bestyrelse |
Knud Erik Juul Larsen | 01.04.1975 | 15.12.1993 | bestyrelse |
Henning Agner Madsen | 01.04.1975 | 15.12.1993 | bestyrelse |
Niels Ove Nielsen | 01.04.1975 | 15.12.1993 | bestyrelse |
Elsebeth Gaardsmand Nielsen | 01.04.1975 | 15.12.1993 | bestyrelse |