Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Rune Søgaard Ahrensberg | 28.10.2013 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Gram Fløystrup | 29.11.2002 | 28.10.2013 | direktør |
Hans Trojel | 13.02.1975 | 29.11.2002 | direktør |
Christian Schelde | 13.02.1975 | 05.01.1994 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Nikita Alexander Zimarev Grunnet | 01.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
Lise Stanley Plovgaard | 11.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Anne Sofie Nilsson Hartmann | 28.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Line Gisselmann Søemod | 28.10.2013 | bestyrelsesmedlem |
Rune Søgaard Ahrensberg | 15.05.2012 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Marianne Nørgaard | 25.05.2011 | 28.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Gosia Frosz Nielsen | 01.04.2003 | 11.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Kjærulff | 13.02.1975 | 01.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
Michael Gram Fløystrup | 13.02.1975 | 28.10.2013 | bestyrelsesmedlem |
Astrid Schelde | 13.02.1975 | 15.05.2012 | bestyrelsesmedlem |
Christian Schelde | 13.02.1975 | 15.05.2012 | bestyrelsesmedlem |
Hans Trojel | 13.02.1975 | 01.04.2003 | bestyrelsesmedlem |
Grete Hansen | 13.02.1975 | 09.06.1995 | bestyrelsesmedlem |