Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Bestyrelse | Binavne | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1993-12-15 fjernes Navne: UFIK AF 13. FEBRUAR 1991 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-06 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-06 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Rikkeshave 22, 5250 Odense SV (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-06 fjernes Omlægningsperiode slut: 1991-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-06 fjernes Omlægningsperiode start: 1990-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-06 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-06 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-06 fjernes Revisor: PEJ A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-06 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-05 fjernes Direktion: Jørgen Warberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-10 fjernes Bestyrelse: Anne Mette Warberg-Kähler (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-20 fjernes Bestyrelse: Trine Bente Warberg (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-20 fjernes Binavne: WARBERG & CO. A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive paraplyudlejning og dertil beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af to af bestyrelsens medlemmer i forening eller af formanden for bestyrelsen alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-08 tilføjes Vedtægter: 1993-01-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-18 fjernes Direktion: Trine Bente Warberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-24 fjernes Bestyrelse: Poul Steen Henriksen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-24 fjernes Direktion: Jørgen Warberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-24 fjernes Revisor: HJIL BELLINGE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-07 fjernes Bestyrelse: Trine Bente Warberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-19 tilføjes Navne: UFIK AF 13. FEBRUAR 1991 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-18 fjernes Navne: WARBERG & HENRIKSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-14 tilføjes Binavne: WARBERG & CO. A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-14 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-02 tilføjes Navne: WARBERG & HENRIKSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-01 fjernes Navne: DENTAL LABORATORIET W. STERNKOPF ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 430.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-01 fjernes Bestyrelse: Hans Jakob Sternkopf (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-01 fjernes Direktion: Hans Jakob Sternkopf (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-01 fjernes Revisor: Revisionskontoret i Odense A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1991-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1990-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rikkeshave 22, 5250 Odense SV (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-12-18 tilføjes Bestyrelse: Hans Jakob Sternkopf (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-12-18 tilføjes Direktion: Hans Jakob Sternkopf (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-12-18 tilføjes Navne: DENTAL LABORATORIET W. STERNKOPF ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-12-18 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-12-18 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-12-18 tilføjes Revisor: Revisionskontoret i Odense A/S, HJIL BELLINGE ApS, PEJ A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-12-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)