Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Robert Verner Sørensen | 25.06.1974 | 21.06.2011 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bo Moldrup Nørgaard | 01.10.2005 | 21.06.2011 | formand |
Robert Verner Sørensen | 25.06.1974 | 21.06.2011 | bestyrelse |
Niels Bedsted Jensen Smed | 25.06.1974 | 01.10.2005 | bestyrelse |
Kirsten Hedegård Sørensen | 25.06.1974 | 30.07.2004 | bestyrelse |
Inga Marie Smed | 25.06.1974 | 30.07.2004 | bestyrelse |
Niels Johannes Klausen | 25.06.1974 | 26.05.1993 | bestyrelse |