Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Reelle ejere | Interessenter | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Navne | Virksomhedsform |
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-01-27 tilføjes Reelle ejere: Lars Pedersen (offentliggjort 2018-01-27)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-01-01 tilføjes Interessenter: Anne Linda Kehren (offentliggjort 2011-10-03)
Den 2010-06-27 fjernes Interessenter: Solveig Margrethe Pedersen (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rønvangen 210, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2006-12-27)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Rønvangen 210, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1975-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rønvangen 210, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-01-30 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-01-30 tilføjes Interessenter: Solveig Margrethe Pedersen, Lars Pedersen (offentliggjort 2021-11-17)
Den 1975-01-30 tilføjes Navne: I/S ODDERVEJ 93 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-01-30 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)