Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Direktion | Beliggenhedsadresse | Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Legale ejere | Formål | ||||
Vedtægter | Kontaktoplysninger | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Hovedbranche |
Den 2024-06-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-01 fjernes Bestyrelse: Bruno Wilhelm Johannes Niemeyer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2023-04-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-27 tilføjes Bestyrelse: Markus Sonnenstatter (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2023-03-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2023-03-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2023-03-27 fjernes Revisor: Boreco Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2022-05-01 fjernes Bestyrelse: Guido Bergman (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-05-01 fjernes Direktion: Roland Frotscher (direktør) (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-04-25 tilføjes Bestyrelse: Michael Müller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-04-25 tilføjes Direktion: Niels Ole Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-04-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viborgvej 100, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2021-04-01)
Den 2021-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Helgeshøj Alle 28, 2630 Taastrup (offentliggjort 2021-04-01)
Den 2021-03-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-21 tilføjes Reelle ejere: Markus Franziskus Dörig (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2020-09-21 fjernes Reelle ejere: Jürgen Winterhalter (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2020-03-04 fjernes Reelle ejere: Roland Frotscher, Bruno Wilhelm Johannes Niemeyer, Guido Bergman (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2020-03-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2020-01-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2020-01-30 tilføjes Revisor: Boreco Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-27 tilføjes Reelle ejere: Guido Bergman (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2017-11-24 tilføjes Reelle ejere: Roland Frotscher, Bruno Wilhelm Johannes Niemeyer (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-24)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-27 tilføjes Legale ejere: Wagner International AG (offentliggjort 2016-10-28)
Den 2016-04-26 fjernes Legale ejere: Wagner International AG (offentliggjort 2016-10-28)
Den 2016-04-27 tilføjes Reelle ejere: Jürgen Winterhalter, Hubert Riek (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-03-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at levere salgs- og marketingsupport vedrørende coating og sprøjteudstyr til lakering og maling. (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2015-03-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2015-03-12 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2015-03-13 tilføjes Vedtægter: 2015-03-13 (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2015-03-13 fjernes Revisor: MØLLER-JENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2015-03-10 tilføjes Bestyrelse: Guido Bergman (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2015-03-10 fjernes Bestyrelse: Niels Jørgen Kornerup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-05-02 tilføjes Kontaktoplysninger: kmb@wagner-group.dk (offentliggjort 2014-05-02)
Den 2014-05-01 fjernes Kontaktoplysninger: jje@wagner-group.dk (offentliggjort 2014-05-02)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-11-01 tilføjes Revisor: MØLLER-JENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2013-11-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-25)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-02-28 fjernes Direktion: Poul-Erik Andreasen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-01-31 tilføjes Direktion: Roland Frotscher (direktør) (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2013-01-31 fjernes Direktion: Carsten Hardø Tiedemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-01-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel samt håndværks- og serviceydelser med hensyn til elektriske, hydrauliske og pneumatiske anlæg, maskiner, værktøj og apparater af enhver art (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2011-01-21 tilføjes Kapital (Kapital): 501.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-21 tilføjes Vedtægter: 2011-01-21 (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-06-25 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-06-01 tilføjes Direktion: Carsten Hardø Tiedemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-05-27 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-03-12 tilføjes Kontaktoplysninger: jje@wagner-group.dk (offentliggjort 2014-05-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-11-03 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-03 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med maskiner til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til bygge- og anlægsvirksomhed (offentliggjort 2003-01-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-04-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helgeshøj Alle 28, 2630 Taastrup (offentliggjort 2021-04-01)
Den 2007-04-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Kornmarksvej 26, 2605 Brøndby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-18 tilføjes Kapital (Kapital): 4.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-10-01 tilføjes Bestyrelse: Bruno Wilhelm Johannes Niemeyer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2006-10-01 fjernes Bestyrelse: Hubert Riek (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-10-01 fjernes Direktion: Torben Johansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-05-31 tilføjes Bestyrelse: August Aepli (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-12-30 fjernes Bestyrelse: Ronald William Umbers (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-01-30 tilføjes Bestyrelse: Ronald William Umbers (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-01-30 fjernes Bestyrelse: Borries von Müller (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-01-30 tilføjes Kapital (Kapital): 5.500.002,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-04-28 tilføjes Bestyrelse: Borries von Müller (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-04-28 fjernes Bestyrelse: August Aepli (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til bygge- og anlægsvirksomhed (offentliggjort 2003-01-22)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til bygge- og anlægsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-30 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-30 fjernes Revisor: ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-04-25 tilføjes Bestyrelse: August Aepli (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-04-25 fjernes Bestyrelse: Ingo Ritter von Vincenti (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-08-26 tilføjes Kapital (Kapital): 5.500.001,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-06-08 tilføjes Bestyrelse: Ingo Ritter von Vincenti (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-06-08 fjernes Bestyrelse: Alfons Georg Fessler (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-08-27 tilføjes Revisor: ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-27 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-12 tilføjes Direktion: Poul-Erik Andreasen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-01-19 fjernes Bestyrelse: Jørgen Castor Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-01-19 fjernes Direktion: Jørgen Castor Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-08-25 tilføjes Kapital (Kapital): 5.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-25 tilføjes Kapital (Kapital): 3.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-08 fjernes Bestyrelse: Mario Ferretti (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)