Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Slagter Jacob Holding ApS (CVR 37431060) | NORMAL | 01.09.2022 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Jacob Agertoft Nielsen | 01.03.2021 | 01.09.2022 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Maiken Agertoft | 01.03.2021 | 01.09.2022 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Emma Nophiran Nielsen | 01.03.2021 | 01.09.2022 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Erik Nielsen | 29.03.1994 | 08.12.2020 | 100,00% | 100,00 % |