Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2002-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Damgade 95, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 fjernes Direktion: Kurt Holmann Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Bogtrykkerier og offsettrykkerier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 fjernes Navne: HOLMANN GRAFISK ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 fjernes Omlægningsperiode slut: 1978-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 fjernes Omlægningsperiode start: 1977-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 fjernes Revisor: Hans-Werner Hardt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, håndværk og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-07 tilføjes Navne: HOLMANN GRAFISK ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-06 fjernes Navne: SØNDERBORG STEMPELFABRIK ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-07 tilføjes Vedtægter: 2001-05-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-05-14 tilføjes Revisor: Hans-Werner Hardt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-14 fjernes Revisor: Revisor F.E. Knudsen Sønderbor g Aps (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-06-07 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-16 fjernes Revisor: Niels Kristian Ladefoged (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-29 fjernes Revisor: Fritz Eigil Knudsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1978-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1977-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Damgade 95, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-11-29 tilføjes Direktion: Kurt Holmann Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-11-29 tilføjes Hovedbranche: Bogtrykkerier og offsettrykkerier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-11-29 tilføjes Navne: SØNDERBORG STEMPELFABRIK ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-11-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-11-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-11-29 tilføjes Revisor: Fritz Eigil Knudsen, Niels Kristian Ladefoged, Revisor F.E. Knudsen Sønderbor g Aps (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-11-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)