Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Fage Ifversen | 29.12.1995 | 03.11.2022 | direktør |
Søren Emil Ifversen | 14.02.1975 | 29.12.1995 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ellen-Marie Fage Ifversen | 28.03.2011 | 03.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Bettina Ifversen | 25.06.1999 | 03.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Fage Ifversen | 25.06.1999 | 03.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Søren Emil Ifversen | 25.06.1999 | 28.03.2011 | bestyrelsesmedlem |