Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1998-09-02 fjernes Navne: FODERCENTRALEN ORION A.M.B.A. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Jørgen Fibigersgade 10, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-10 fjernes Revisor: JENSEN & RATH (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-10 fjernes Virksomhedsform: 140 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 fjernes Bestyrelse: Cort Munck Rømer (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jørgen Fibigersgade 10, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-03 tilføjes Bestyrelse: Cort Munck Rømer (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-03 tilføjes Navne: FODERCENTRALEN ORION A.M.B.A. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-03 tilføjes Revisor: JENSEN & RATH (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-03 tilføjes Virksomhedsform: 140 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-07-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at indkøbe og forarbejde råstoffer til brug ved produktion af foder til andelshavernes pelsdyr samt at foretage fælles indkøb til brug for andelshavernes virksomhed i forbindelse med andelshaverens drift af pelsdyrfarme. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-07-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-07-15 tilføjes Vedtægter: 1980-07-15 (offentliggjort 2015-02-09)